Multiplicera tal som 25×25 och 55×55 etc blixtsnabbt!

Posted · 2 Comments

Detta är ett snabbt och enkelt trick som jag lärde mig i högstadiet. Min mattelärare lärde oss det på ett ganska kul sätt då en elev från klassen (som kunde tricket sen tidigare) fick ställa sig inför klassen tillsammans med en annan elev, som fick ta med sig en miniräknare.

Sen gav matteläraren något av följande tal att multiplicera:

  • 15 x 15
  • 25 x 25
  • 35 x 35
  • osv uppåt

och så tävlade de båda eleverna om vem som skulle vinna. Inte så förvånande vann då alltså eleven som kunde tricket som du ska få lära dig nu. Det är superenkelt!

  1. Resultatet slutar alltid på “25”. Detta är alltid de två sista siffrorna.
  2. Använd tiotalet i talet, multiplicera detta med samma siffra plus ett. Dvs om du ska multiplicera 25×25 så väljer du “2” och multiplicerar det med “3” (dvs 2+1). Då får du “6”.
  3. Sätt denna siffra före 25 och du får 625, som är svaret!

Exempel:

55×55

5 x (5+1) = 30

Lägg på 25 på slutet och du får 3025.

2 Responses to "Multiplicera tal som 25×25 och 55×55 etc blixtsnabbt!"
  1. Vanna says:

    Vad smart! Funkar det även på andra tal?

    • Christoffer says:

      Ja, det är ett smidigt litet “trick”. Det funkar på alla tal som bygger på kvadraten av ett tal som slutar på 5. Det vill säga två likadana tal, som slutar på 5, som multipliceras (bortsett från 5×5).

Leave a Reply to Christoffer Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

© MatteBubblare.se

DMS