Hur man enkelt multiplicerar tal mellan 11 och 19 i huvudet

Posted · 1 Comment

De allra flesta kan multiplicera tal upp till 10 enkelt och snabbt, tex 7 x 6 men när man kommer upp över 10 blir det genast mycket svårare. Kan du tex räkna ut 12 x 14 i huvudet på under 5 sekunder? Med detta enkla trick som du ska få lära dig idag kan du få lära dig just det.

Förutsättningarna är alltså att multiplicera två tal som båda är mellan 11 och 19. Vi kan börja med just 12 x 14, låt oss kalla dem för utgångstalen, dvs de tal vi utgår ifrån i vår beräkning.

  1. Börja med att ta ut entalet från respektive tal, dvs 2 och 4.
  2. Addera det ena entalet med hela utgångstalet från det andra. Tex 4 + 12, alternativt 14 + 2. Summan blir detsamma, dvs 16.
  3. 16_ är nu det temporära svaret, vi behöver bara fylla på “_” i svaret
  4. Multiplicera nu 4 x 2 = 8 och fyll ut “_” med denna siffra.
  5. Svaret blir alltså 168!

 

Vi tar ett nytt exempel, som är lite svårare 17 x 16.

  1. Vi plockar ut entalen, dvs 6 och 7
  2. Vi adderar ena entalet med det andra utgångstalet, dvs 16+7 eller 17+6. Summan blir 23
  3. 23_ är det det temporära svaret.
  4. Vi multiplicerar 6 x 7 och får svaret = 42.
  5. Hmmm, hur gör vi nu då? Svaret är ju inte 2342! Jo, vi adderar helt enkelt de två talen, och tänker 230 istället för 23_. Dvs 230 + 42.
  6. 230 + 42 = 272

 

Formeln är alltså:

  1. Lägg till entalet till det andra talet (tex 6 + 17 = 23)
  2. Multiplicera det med tio (23 * 10 = 230)
  3. Multiplicera entalen (6 x 7 = 42)
  4. Addera detta till föregående svar (230 + 42 = 272)

 

Prova själv nu, i huvudet! Vad blir 18 * 13?

Här är, som vanligt, en video som visar hur man gör:

 

One Response to "Hur man enkelt multiplicerar tal mellan 11 och 19 i huvudet"
  1. André Linschooten says:

    Ett annat trick är att ifall summan av entalen blir tio så multipcerar man de med varandra, sen multliplicerar man entalen och aderar ett. Så här:
    17X13
    3×7= _21
    1x (1+1)= 2
    SVAR: 221
    Detta funkar endast om multiplicerar tal med samma tiotal (20, 30, 40)
    Exempel:
    25×25
    5×5=- 25
    2x(2+1)= 6
    SVAR: 625

Leave a Reply to André Linschooten Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

© MatteBubblare.se

DMS